KRS 0000177996
NIP5521567261
REGON35676300900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "BIOMASA BSJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "BIOMASA BSJ"
Data rejestracji 29 paź 2003 (21 lat temu) 29 paź 2003
Data usunięcia 27 kwi 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 1, JORDANÓW, 34-240, JORDANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 114754,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOGMINA JORDANÓW
Wspólnik
2003-10-29
2009-04-27
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1147,54 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 57.377 ZŁOTYCH
491893227
GMINA BYSTRA-SIDZINA
Wspólnik
2003-10-29
2009-04-27
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1147,54 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 57.377 ZŁOTYCH
491892096
MAREK KAPŁON
Likwidator
2008-07-09
2009-04-27
ZIEMOWIT MARIA POCHITONOW
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2009-04-27
ZBIGNIEW WOJCIECH KOŁAT
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2009-04-27
AURELIUSZ STANISŁAW KANIA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2009-04-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO,DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JAN PYKA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-29
2004-11-10
ZENON KRZYSZTOF CAŁYNIUK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-10
2008-07-09
2003-10-29
2008-07-09
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "BIOMASA BSJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie