KRS 0000177933
REGON00046657200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WYLEWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W WYLEWIE
Data rejestracji 29 paź 2003 (21 lat temu) 29 paź 2003
Data usunięcia 27 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 222, WYLEWA, 37-530, SIENIAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYMIECZYSŁAW FRANCISZEK JANCZALIK
Likwidator
2014-06-24
2014-11-27
JÓZEF KORCHOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2014-11-27
BRONISŁAWA BAJOR
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2014-11-27
JAN KORCHOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2014-11-27
JAN ORGANISZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2007-05-23
EUGENIUSZ DUBEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2012-06-27
ZOFIA DZIKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2014-11-27
STANISŁAW CHODAŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2014-11-27
STANISŁAW OGRYZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2006-09-05
ROMAN KRÓLIK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-05
2014-11-27
JAN MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-27
2014-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
MIECZYSŁAW FRANCISZEK JANCZALIK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-29
2014-06-24
ANTONI KISIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-29
2007-05-23
BRONISŁAWA BAJOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-29
2014-06-24
EUGENIUSZ DUBEŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-23
2009-07-10
STANISŁAW CHODAŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-10
2014-06-24
2003-10-29
2014-06-24
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie