KRS 0000115289
NIP8132891980
REGON69056075300000
NazwaPODKARPACKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPODKARPACKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ
Data rejestracji 28 maj 2002 (22 lata temu) 28 maj 2002
Data usunięcia 10 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres 615A, TRZEBOWNISKO, 36-001, TRZEBOWNISKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCHHENRYK SALA
Likwidator
2019-09-05
2020-01-10
IGNACY ZAREMBA
Likwidator
2019-09-05
2020-01-10
JACEK FRYDRYCH
Likwidator
2019-09-05
2020-01-10
HENRYK LATUSEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2003-01-22
MARIAN MIELNICZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-22
2008-04-17
ZBIGNIEW GAWEŁ
Członek Organu Nadzoru
2017-05-17
2020-01-10
BRONISŁAWA BAJOR
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2013-05-10
JERZY NAPRAWA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2003-01-22
MARIA KATARZYNA KWOLEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-22
2008-04-17
ANDRZEJ JÓZEF WILK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-17
2013-05-10
ZBIGNIEW GAWEŁ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-17
2013-05-10
JAN JÓZEF DARŁAK
Członek Organu Nadzoru
2013-05-10
2017-05-17
JAN INGLOT
Członek Organu Nadzoru
2013-05-10
2020-01-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU SKŁADAJĄ W JEGO IMIENIU DWIE OSOBY, T.J. PREZES LUB ZASTĘPUJĄCY GO V-CE PREZES ORAZ INNY CZŁONEK ZARZĄDU LUB KIEROWNIK - DYREKTOR BIURA ALBO GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU.
EDWARD CHOLEWA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-28
2013-05-10
EDWARD CHOLEWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-10
2019-09-05
JANUSZ ADAMCZYK
SEKRETARZ ZARZĄDU
2002-05-28
2003-01-22
EUGENIUSZ CIEŚLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-28
2003-01-22
JAN KLUZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-28
2013-05-10
ZDZISŁAW STANISŁAW MALIK
CZŁONEK
2002-05-28
2003-01-22
ZBIGNIEW GAWEŁ
SEKRETARZ ZARZĄDU - CZŁONEK PREZYDIUM
2013-05-10
2017-05-17
ANDRZEJ JÓZEF WILK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2013-05-10
2017-05-17
ANDRZEJ JÓZEF WILK
SEKRETARZ
2017-05-17
2019-09-05
JACEK FRYDRYCH
CZŁONEK ZARZĄDU - SKARBNIK
2013-05-10
2017-05-17
2002-05-28
2017-05-17
REGIONALNY ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ
2017-05-17
2019-09-05
PODKARPACKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ
2002-05-28
2003-01-22
M.KONOPNICKIEJ, 18, RZESZÓW, 35-211, RZESZÓW, POLSKA
2003-01-22
2017-05-17
HANASIEWICZA, 6, RZESZÓW, 35-103, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie