KRS 0000177160
NIP5260058789
REGON01003492000000
NazwaBIURO PROJEKTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH "BEPRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO PROJEKTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH "BEPRON"
Data rejestracji 07 lis 2003 (21 lat temu) 07 lis 2003
Data usunięcia 05 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 15, WARSZAWA, 00-635, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50600,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHALICJA MARIA SURGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-07
2016-02-05
JADWIGA ZOFIA JASKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-07
2016-02-05
ANNA ELŻBIETA SZWEMIN
Członek Organu Nadzoru
2003-11-07
2016-02-05
TERESA BOŻENA BEM
Wspólnik
2003-11-07
2016-02-05
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.410,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ BOGDAN MAJCHRZAK
Wspólnik
2003-11-07
2016-02-05
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.060,00 ZŁOTYCH
ALICJA MARIA SURGIEWICZ
Wspólnik
2003-11-07
2016-02-05
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.800,00 ZŁOTYCH
TOMASZ SURGIEWICZ
Wspólnik
2003-11-07
2016-02-05
52 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.960,00 ZŁOTYCH
TOMASZ SURGIEWICZ
Likwidator
2015-04-03
2016-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW ŁĄCZNIE
TOMASZ SURGIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-11-07
2015-04-03
2003-11-07
2015-04-03
BIURO PROJEKTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH "BEPRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-07
2007-10-05
POLNA, 11, WARSZAWA, 00-633, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-05
2007-11-21
POLNA, 15, WARSZAWA, 00-633, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie