KRS 0000051413
REGON00140775500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WAREXBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WAREXBUD"
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 16 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SWAROŻYCA, 12, WARSZAWA, 01-921, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCHHENRYK MUCHA
Wspólnik
2001-10-16
2004-03-09
19 UDZIAŁÓW PO 60 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1140 ZŁ
SŁAWOMIR PSZCZÓŁKA
Wspólnik
2001-10-16
2009-07-16
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
Wspólnik
2004-03-09
2009-07-16
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ.
71002175100000
JAN FRANCISZEK ROGALA
Wspólnik
2004-03-09
2009-07-16
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ.
TOMASZ SURGIEWICZ
Wspólnik
2004-03-09
2009-07-16
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ.
JACEK BRONISŁAW SZMIDT
Wspólnik
2004-03-09
2009-07-16
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ.
JAN FRANCISZEK ROGALA
Likwidator
2008-06-12
2009-07-16
MIROSŁAW PSZCZÓŁKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2009-07-16
TOMASZ SURGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2009-07-16
WIESŁAW JAN ZARZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2009-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU, PROKURENTÓW LUB PEŁNOMOCNIKÓW
JAN FRANCISZEK ROGALA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2008-06-12
2001-10-16
2008-06-12
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WAREXBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie