KRS 0000176722
NIP5272420546
REGON01558664600000
Nazwa"H.T.H." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaH.T.H.
Data rejestracji 17 paź 2003 (21 lat temu) 17 paź 2003
Data usunięcia 09 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZAŃCOWA, 44, WARSZAWA, 01-458, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCHXUAN HANH NGUYEN
Wspólnik
2003-10-17
2017-10-09
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.500 ZŁOTYCH
THUY HANG NGUYEN THI
Wspólnik
2003-10-17
2009-07-13
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14500 ZŁOTYCH
XUAN HOP NGUYEN
Wspólnik
2004-03-18
2017-10-09
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500 ZŁOTYCH
VAN UNG VU
Wspólnik
2004-03-18
2009-07-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁOTYCH
QUY LONG NGUYEN
Wspólnik
2004-08-20
2009-07-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
THUY HANG NGUYEN THI
Wspólnik
2004-08-20
2011-05-09
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁ
XUAN HANH NGUYEN
Likwidator
2016-08-24
2017-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
XUAN HANH NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2003-10-17
2016-08-24
THUY HANG NGUYEN THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-17
2004-08-20
XUAN HOP NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-18
2016-08-24
1990-08-19
VAN UNG VU
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-18
2009-07-13
QUY LONG NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-20
2009-07-13
2003-10-17
2016-08-24
"H.T.H." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie