KRS 0000127429
NIP7581564936
REGON55005668700000
Nazwa"TOMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOMAN
Data rejestracji 22 sie 2002 (22 lata temu) 22 sie 2002
Data usunięcia 29 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZAŃCOWA, 44, WARSZAWA, 01-458, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)LUAN NGUYEN VAN
Wspólnik
2002-08-22
2020-12-29
40 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ 20.000 ZŁ
LY HOANG VAN
Wspólnik
2002-08-22
2020-12-29
30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ 15.000 ZŁ
UYEN NGUYEN THANH
Wspólnik
2002-08-22
2020-12-29
30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ 15.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
LUAN NGUYEN VAN
PREZES ZARZĄDU
2002-08-22
2020-12-29
LY HOANG VAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-22
2020-12-29
UYEN NGUYEN THANH
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-22
2020-12-29
2002-08-22
2003-10-14
STACHA KONWY, 23, OSTROŁĘKA, 07-400, OSTROŁĘKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie