KRS 0000176684
NIP5932258225
REGON19208996200000
Nazwa"VOLTRIM KABLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVOLTRIM KABLE
Data rejestracji 17 paź 2003 (21 lat temu) 17 paź 2003
Data usunięcia 08 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRĘŻNA, 2, KARTOSZYNO, 84-110, KROKOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5932258225
data rejestracji 31 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2731Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGORYSZARD BOGDAN PUSZ
Beneficjent
DARIUSZ WOJCIECH PUSZ
Beneficjent
JACEK SZCZEPAN WĘSIERSKI
reprezentant
DARIUSZ WOJCIECH PUSZ
Wspólnik
2003-10-17
2021-01-08
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
RYSZARD BOGDAN PUSZ
Wspólnik
2003-10-17
2021-01-08
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
JACEK SZCZEPAN WĘSIERSKI
Likwidator
2019-02-25
2021-01-08
GRAŻYNA MARIA OSSOWSKA MAZUREK
Kurator
2009-11-17
2009-12-16
GRZEGORZ PIONTECKI
Prokurent
2006-09-20
2009-11-26
SAMOISTNA
RYSZARD BOGDAN PUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
DARIUSZ WOJCIECH PUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNIEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
DARIUSZ WOJCIECH PUSZ
PREZES
2003-10-17
2009-02-16
GRZEGORZ PIONTECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2016-12-13
2003-10-17
2004-01-26
"POMORSKA FABRYKA KABLI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-26
2019-02-25
"VOLTRIM KABLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie