KRS 0000164873
NIP5932188269
REGON19192375900000
NazwaVOLTREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVOLTREX
Data rejestracji 18 cze 2003 (21 lat temu) 18 cze 2003
Data usunięcia 02 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZAFARNIA, 10, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15097500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKRZYSZTOF MICHAŁ ROKITA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2004-04-21
ANNA ROKITA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2004-04-21
MARIUSZ ROKITA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2004-04-21
"ROK-GUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-06-18
2006-05-22
19.469 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.734.500,00 PLN (PO 500 ZŁ KAŻDY)
191467617
KRZYSZTOF MICHAŁ ROKITA
Wspólnik
2003-06-18
2016-02-02
10.726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.363.000,00 PLN (PO 500 ZŁ KAŻDY)
JAROSŁAW ROKITA
Wspólnik
2006-05-22
2016-02-02
19.469 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.734.500,00 ZŁ.
ROMAN ROŻANOWSKI
Likwidator
2014-10-22
2016-02-02
GRAŻYNA MARIA OSSOWSKA MAZUREK
ZARZĄDCA PRZYMUSOWY
2005-06-13
2008-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMAN ROŻANOWSKI
PREZES SPÓŁKI
2006-05-22
2014-10-22
JAROSŁAW ROKITA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-18
2006-05-22
MAREK BOGUMIŁ SŁONIEWSKI
VICE-PREZES ZARZĄDU
2003-06-18
2004-04-21
KRZYSZTOF ZBIGNIEW PUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-18
2004-04-21
2003-06-18
2004-10-25
FABRYKA KABLI "ROGUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-25
2014-10-22
VOLTREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-18
2004-06-30
GRUNWALDZKA, 66, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie