KRS 0000175992
NIP1251281882
REGON01557376700000
Nazwa"HAL-6" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHAL-6
Data rejestracji 09 paź 2003 (21 lat temu) 09 paź 2003
Data usunięcia 22 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAHUNG VU VAN
Wspólnik
2003-10-09
2009-12-18
34 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
LUC PHAM QUANG
Wspólnik
2003-10-09
2009-12-18
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 ZŁ
AGATA HELENA PHAM QUANG
Wspólnik
2003-10-09
2015-04-02
52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁ
THUC PHAM THI
Wspólnik
2004-07-22
2007-04-13
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 6.000 ZŁ
CHI HIEU PHAM
Wspólnik
2009-12-18
2011-08-16
62 - 31.000 PLN.
LUC PHAM QUANG
Wspólnik
2011-08-16
2015-04-02
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIEĆ TYSIĘCY) ZŁ
VIET SON HO
Wspólnik
2015-04-02
2024-01-22
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HUNG VU VAN
PREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2009-12-18
LUC PHAM QUANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2009-12-18
AGATA HELENA PHAM QUANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2011-02-24
AGATA HELENA PHAM QUANG
PREZES ZARZĄDU
2011-02-24
2015-04-02
THUC PHAM THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-22
2007-04-13
CHI HIEU PHAM
PREZES ZARZĄDU
2009-12-18
2011-02-24
LUC PHAM QUANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-24
2015-04-02
VIET SON HO
PREZES ZARZĄDU
2015-04-02
2024-01-22
2003-10-09
2008-12-04
PIŁSUDSKIEGO, 115D, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
2008-12-04
2009-12-18
PIŁSUDSKIEGO, 115 D, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
2009-12-18
2011-02-24
NADRZECZNA, 16 A, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2011-02-24
2016-04-06
JODŁOWA, 26, STRZENIÓWKA, 05-830, NADARZYN, POLSKA
2016-04-06
2019-03-29
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie