KRS 0000175901
NIP7392711365
REGON51061330500000
Nazwa"KROMARKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKROMARKI
Data rejestracji 14 paź 2003 (21 lat temu) 14 paź 2003
Data usunięcia 19 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSZCZAKÓW, 24, OLSZTYN, 10-541, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0112Z UPRAWA RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTJERZY BONDAREK
Wspólnik
2003-10-14
2016-02-19
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00ZŁ
JONATHAN TOBIAS HUMPHREY
Wspólnik
2003-10-14
2016-02-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
FRANK DOUGLAS HUMPHREY
Wspólnik
2003-10-14
2016-02-19
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ
BENJAMIN MARTIN HUMPHREY
Wspólnik
2003-10-14
2014-09-18
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ
GEORGE BEYTS
Wspólnik
2003-10-14
2009-08-12
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ
BENJAMIN GRAHAM HUMPHREY
Wspólnik
2014-09-18
2016-02-19
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
DANUTA SŁOMIAK
Likwidator
2015-03-03
2016-02-19
JONATHAN TOBIAS HUMPHREY
Likwidator
2015-03-03
2016-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
FRANK DOUGLAS HUMPHREY
PREZES
2003-10-14
2015-03-03
MAŁGORZATA SEMCZYSZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-14
2007-05-31
JONATHAN TOBIAS HUMPHREY
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-31
2015-03-03
2003-10-14
2015-03-03
"KROMARKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie