KRS 0000174849
NIP7392711402
REGON51061331100000
Nazwa"GIERCZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGIERCZYN
Data rejestracji 15 paź 2003 (21 lat temu) 15 paź 2003
Data usunięcia 04 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSZCZAKÓW, 24, OLSZTYN, 10-541, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0112Z UPRAWA RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTJERZY BONDAREK
Wspólnik
2003-10-15
2018-01-04
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁOTYCH
MERVYN ROBERT HUMPHREY
Wspólnik
2003-10-15
2018-01-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
1946-11-22
GEORGE BEYTS
Wspólnik
2003-10-15
2009-10-15
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁOTYCH
FRANK DOUGLAS HUMPHREY
Wspólnik
2003-10-15
2018-01-04
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000 ZŁ
BENJAMIN MARTIN HUMPHREY
Wspólnik
2003-10-15
2014-10-16
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
BANJAMIN GRAHAM HUMPHREY
Wspólnik
2014-10-16
2018-01-04
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ
JOHATHAN TOBIAS HUMPHREY
Likwidator
2017-03-23
2018-01-04
DANUTA SŁOMIAK
Likwidator
2017-03-23
2018-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE
JONATHAN TOBIAS HUMPHREY
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-31
2017-03-23
FRANK DOUGLAS HUMPHREY
PREZES ZARZĄDU
2003-10-15
2017-03-23
MAŁGORZATA SEMCZYSZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-15
2007-05-31
2003-10-15
2017-03-23
"GIERCZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie