KRS 0000175522
NIP5660010556
REGON13087563400000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OPINOGÓRZE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OPINOGÓRZE
Data rejestracji 24 paź 2003 (21 lat temu) 24 paź 2003
Data usunięcia 13 mar 2018 13 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZYGMUNTOWO, 06-406, OPINOGÓRA GÓRNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWSTANISŁAW LESZCZYŃSKI
Likwidator
2017-10-24
2018-03-13
TERESA WESOŁOWSKA
Likwidator
2017-10-24
2018-03-13
MIECZYSŁAW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2018-03-13
MIECZYSŁAW LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2014-08-06
DANUTA SIEKIERA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2018-03-13
HENRYK PRZYGODZKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2018-03-13
KRZYSZTOF JÓZEF OLSZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2006-10-24
KAZIMIERZ BIERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2018-03-13
WŁODZIMIERZ TRĘTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2010-07-20
BOŻENA GOŹDZIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2018-03-13
JÓZEF KAZIMIERZ KOŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-08-06
2018-03-13
STANISŁAW KAZIMIERZ SOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2010-07-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
STANISŁAW LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-24
2017-10-24
JÓZEF KAZIMIERZ KOŁAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-24
2014-08-06
FRANCISZEK BOHDANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-24
2006-10-24
TERESA WESOŁOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-06
2017-10-24
2003-10-24
2006-10-24
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2006-10-24
2017-10-24
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OPINOGÓRZE
2003-10-24
2006-10-24
CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 1, OPINOGÓRA GÓRNA, 06-406, OPINOGÓRA GÓRNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie