KRS 0000175407
REGON89107134000000
Nazwa"ŚWIEBODZICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaŚWIEBODZICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Data rejestracji 09 paź 2003 (21 lat temu) 09 paź 2003
Data usunięcia 07 lis 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELNA, 21, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOMIROSŁAWA LEOKADIA FITRZYK ŁUCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2003-11-07
MICHAŁ ANDRZEJ KOCEMBA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2003-11-07
PIOTR JANUSZ BUJAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2003-11-07
KATARZYNA BUJAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2003-11-07
ZBIGNIEW OPALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2003-11-07
MAREK ZBIGNIEW KOCEMBA
Wspólnik
2003-10-09
2003-11-07
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500,ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
GRZEGORZ BOGUSŁAW AUGUSTYNOWICZ
Wspólnik
2003-10-09
2003-11-07
50 UDZIAŁÓW PO 100,ZŁ (STO ZŁOTYCH)O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2003-10-09
2003-11-07
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000,ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
89046655100000
ADAM STANISŁAW BUJAK
Wspólnik
2003-10-09
2003-11-07
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500,ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKORZYSTANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU TOWARZYSTWA UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE B) ŁACZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DLA WSZYSTKICH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH TOWARZYSTWA
MAREK ZBIGNIEW KOCEMBA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2003-11-07
ADAM STANISŁAW BUJAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2003-11-07
2003-10-09
2003-11-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-09
2003-11-07
"ŚWIEBODZICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-09
2003-11-07
CHMIELNA, 21, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA
2003-10-09
2003-11-07
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2003-10-09
2003-11-07
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-10-09
2003-11-07
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-10-09
2003-11-07
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-10-09
2003-11-07
7032A - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI
2003-10-09
2003-11-07
7032B - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI
2003-10-09
2003-11-07
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie