KRS 0000175206
NIP5210080114
REGON01154940100000
NazwaATA - INT. LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATA - INT. LTD
Data rejestracji 09 paź 2003 (21 lat temu) 09 paź 2003
Data usunięcia 11 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MANGALIA, 4, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 210000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5186Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEOWOJCIECH ROŻEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2009-03-18
ERYK TRYBULIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2004-08-17
BARTOSZ TOMASZ NAZARUK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-17
2009-03-18
JAMES HOWARD POTTER
Członek Organu Nadzoru
2009-03-18
2009-12-11
IAN PETER WINHAM
Członek Organu Nadzoru
2009-03-18
2009-12-11
SHUZO SAITO
Członek Organu Nadzoru
2009-03-18
2009-12-11
BEATA TERESA NAZARUK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2009-03-18
TOMASZ PIOTR NAZARUK
Wspólnik
2003-10-09
2009-03-18
420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000 ZŁOTYCH
RICOH EUROPE HOLDINGS PLC
Wspólnik
2009-03-18
2009-09-16
420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2009-09-16
2009-12-11
420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000 ZŁOTYCH
00105201600000
TERESA ZARĘBA
Prokurent
2003-10-09
2009-03-18
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE.
TOMASZ PIOTR NAZARUK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2009-12-11
EDWARD CORNELIS MARTENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-18
2009-12-11
2003-10-09
2004-08-17
NAŁĘCZOWSKA, 62, WARSZAWA, 02-922, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie