KRS 0000174875
NIP6820000404
REGON35053376800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAŻOWE "UTYROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAŻOWE "UTYROL"
Data rejestracji 29 paź 2003 (21 lat temu) 29 paź 2003
Data usunięcia 23 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOPOLOWA, 3A, MIECHÓW, 32-200, MIECHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 235000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUEDWARD GALICKI
Wspólnik
2003-10-29
2018-10-23
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000ZŁ
ANTONI JÓZEF CAPUTA
Wspólnik
2003-10-29
2018-10-23
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000ZŁ
STANISŁAW MICHAŁ BENKE
Wspólnik
2003-10-29
2018-10-23
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000ZŁ
EDWARD GALICKI
Likwidator
2018-04-27
2018-10-23
STANISŁAW MICHAŁ BENKE
Likwidator
2018-04-27
2018-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
EDWARD GALICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-29
2018-04-27
ANTONI JÓZEF CAPUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-29
2015-08-20
STANISŁAW MICHAŁ BENKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-29
2018-04-27
JÓZEF HENRYK BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-29
2018-04-27
IRENEUSZ MUCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-29
2018-04-27
MAREK ORCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-20
2018-04-27
2003-10-29
2018-04-27
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAŻOWE "UTYROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie