KRS 0000109118
NIP6750006352
REGON00045722500000
NazwaSPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRESTAL W KRAKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRESTAL W KRAKOWIE
Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002
Data usunięcia 07 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OS. DYWIZJONU 303, 56C, KRAKÓW, 31-875, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email PRESTAL@OP.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNECZESŁAW WARŻAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2004-04-22
WŁADYSŁAW FRANCISZEK OSADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2017-02-01
MIECZYSŁAW MORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2013-10-30
STANISŁAW PRENETA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2019-02-07
EUGENIUSZ PIWOWARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2004-04-22
EDWARD TADEUSZ STOPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2019-02-07
BARBARA TARGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2019-02-07
JERZY TYKA
Likwidator
2018-05-17
2019-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPWAŻNIONA - PEŁNOMOCNIK
WOJCIECH WIT WIĘCKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2018-05-17
ANTONI JÓZEF CAPUTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2005-09-13
JERZY TYKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-24
2005-09-13
JERZY TYKA
WICEPREZES
2005-09-13
2018-05-17
ANNA HELENA WIĘCKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-13
2018-05-17
2002-04-24
2018-05-17
SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRESTAL W KRAKOWIE
2002-04-24
2002-09-24
ŁADNA, 4-6, KRAKÓW, 31-444, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie