KRS 0000174530
NIP7251969417
REGON47320040000000
NazwaFUNDACJA UCZELNI INNOWACYJNYCH
Krótka nazwaUCZELNI INNOWACYJNYCH
Data rejestracji 03 paź 2003 (21 lat temu) 03 paź 2003
Data usunięcia 28 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres REWOLUCJI 1905R., 82, ŁÓDŹ, 90-223, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8542B SZKOŁY WYŻSZE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8541Z SZKOŁY POLICEALNE (POWOŁANIE I ZORGANIZOWANIE NA TERENIE DZIAŁANIA SZKÓŁ SPOŁECZNYCH, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ SZKOŁY STOPNIA POLICEALNEGO) #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCHRAFAŁ MARIAN SZKLAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-03
2008-03-27
AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2024-06-28
470810663
INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2024-06-28
470565146
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2024-06-28
210444734
WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2024-06-28
430977957
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W SIERADZU
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2024-06-28
731581347
STARGARDZKA SZKOŁA WYŻSZA STARGARDINUM
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2011-09-21
320093620
SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2011-09-21
812011950
OLYMPUS SZKOŁA WYŻSZA IM. ROMUALDA KUDLIŃSKIEGO W WARSZAWIE
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2024-06-28
011157931
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
BARBARA ZDROJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-10-09
2017-05-11
ELWIRA PRZYBYLSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-05-11
2021-10-26
PIOTR ZBIGNIEW KOCIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-03
2006-12-21
BARTOSZ RZĘTKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-12-21
2008-03-27
ANNA MARIA MARCINKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-03-27
2010-08-13
ARTUR GOŹDZIK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-13
2014-10-09
2003-10-03
2008-03-27
FUNDACJA ROZWOJU NAUKI
2003-10-03
2004-04-30
REWOLUCJI 1905R., 52, ŁÓDŹ, 90-213, ŁÓDŹ, POLSKA
2004-04-30
2012-08-07
STERLINGA, 26, ŁÓDŹ, 90- 212, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie