KRS 0000174527
NIP5291675572
REGON01556147400000
Nazwa"BUDOKRUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUDOKRUSZ
Data rejestracji 25 wrz 2003 (21 lat temu) 25 wrz 2003
Data usunięcia 17 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSOWIECKA, 47, ODRANO WOLA, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 42529500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5291675572
data rejestracji 29 wrz 2003
status Czynny
69105010251000009030697974
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
15109016940000000142507442
SANPL 5 Oddział w Warszawie
ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA
25105010251000009030697990
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
33116022020000000064104600
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
43114019770000392889001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
47105010251000009030697982
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
65109010560000000135329589
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
73191010482256021921140001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
72105010251000009081221146
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
94105010251000009081831753
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #03 RYBACTWO #081 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY #0812 WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU #235 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU #236 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU #2399 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #289 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4399 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4676 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #473 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7712 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHMAŁGORZATA BOŻENA CHARZYŃSKA
Beneficjent
ZBIGNIEW EUGENIUSZ CHARZYŃSKI
Beneficjent
ADAM JABŁOŃSKI
reprezentant
KAROL PIOTR CHARZYŃSKI
reprezentant
MARZENA ANNA PUCHALSKA
reprezentant
MARCIN CHARZYŃSKI
reprezentant
KAROL PIOTR CHARZYŃSKI
Prokurent
2014-06-13
2015-09-17
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW EUGENIUSZ CHARZYŃSKI
Wspólnik
2003-09-25
2015-09-17
32.252 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.126.000 ZŁ
MAŁGORZATA BOŻENA CHARZYŃSKA
Wspólnik
2003-09-25
2015-09-17
32.252 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.126.000 ZŁ
BOŻENNNA ANNA JASTRZĘBSKA
Wspólnik
2003-09-25
2015-09-17
16.126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8063000 ZŁ
MAŁGORZATA BOŻENA CHARZYŃSKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ZBIGNIEW EUGENIUSZ CHARZYŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARCIN CHARZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-21
2014-06-13
MAŁGORZATA BOŻENA CHARZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-25
2015-09-17
BOŻENNA ANNA JASTRZĘBSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-25
2015-09-17
MARCIN CHARZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-13
2015-09-17
MAREK ARTUR LACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-20
2015-09-17
ZBIGNIEW EUGENIUSZ CHARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-25
2015-09-17
2003-09-25
2004-06-17
29, ODRANO WOLA, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie