KRS 0000173811
REGON85164089300000
NazwaAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGRA
Data rejestracji 03 paź 2003 (21 lat temu) 03 paź 2003
Data usunięcia 24 lip 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. JANA, 19, ŻABNO, 33-240, ŻABNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4436000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOAGNIESZKA TATARCZUCH
Wspólnik
2003-10-03
2006-07-27
4525 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.262.500,00 ZŁOTYCH
HAYMANN GMBH & CO.KG
Wspólnik
2004-09-09
2006-12-29
8.872 (SŁOWNIE OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,- (SŁOWNIE PIĘĆSET) PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.436.000,- (SŁOWNIE CZTERY MILIONY CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) PLN
HAYMANN FINANCE AG
Wspólnik
2006-12-29
2007-07-24
8783 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.391.500,00 ZŁ
Wspólnik
2006-12-29
2007-07-24
89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 44.500,00 ZŁ
12035326300000
BERNADETA MORDYL
Prokurent
2003-10-03
2007-07-24
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARKUS HARBER
WICEPREZES
2006-12-29
2007-07-24
AGNIESZKA TATARCZUCH
PREZES ZARZĄDU
2003-10-03
2007-07-24
MAREK TATARCZUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2005-03-07
2003-10-03
2004-03-09
JANA, 19, ŻABNO, 33-240, ŻABNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie