KRS 0000173473
NIP6570308407
REGON29004103700000
NazwaISKRA ZAKŁAD BUDOWLANO MONTAŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaISKRA ZAKŁAD BUDOWLANO MONTAŻOWY
Data rejestracji 19 wrz 2003 (21 lat temu) 19 wrz 2003
Data usunięcia 01 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. IX WIEKÓW KIELC, 8, KIELCE, 25-516, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email FIRMA@ISKRA-ZBM.PL
Dane podatkowe
NIP 6570308407
data rejestracji 01 sty 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 mar 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (48)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2365Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICHEWA MARUSZAK
Beneficjent
JUSTYNA SKRZESZEWSKA
reprezentant
Wspólnik
2003-09-19
2004-05-13
392 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.200,00 ZŁ
29000864300000
EWA TERESA MARUSZAK
Wspólnik
2004-05-13
2023-12-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
PAWEŁ WOŹNIAK
Wspólnik
2014-03-04
2023-12-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
ANNA ZOFIA PRUS
Prokurent
2003-09-19
2008-11-19
SAMOISTNA
MIROSŁAW ZENON JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-19
2004-03-08
REGINA HENRYKA OLSZÓWKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-19
2004-03-08
PIOTR JÓZEF GWIAZDA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-19
2004-03-08
DANUTA SMACKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2008-08-25
WALDEMAR SMACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2008-08-25
ZOFIA HELENA JAKUBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2023-12-01
ARKADIUSZ KARCH
Członek Organu Nadzoru
2008-08-25
2023-12-01
ARTUR SMACKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-25
2023-12-01
JUSTYNA SKRZESZEWSKA
Powiernik
2013-05-29
2022-11-17
EWA MARUSZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
EWA TERESA MARUSZAK
PREZES
2003-09-19
2023-12-01
ANNA ZOFIA PRUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-19
2012-10-04
2003-09-19
2013-05-29
ISKRA ZAKŁAD BUDOWLANO MONTAŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-29
2022-11-17
ISKRA ZAKŁAD BUDOWLANO MONTAŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2003-09-19
2015-03-05
JAGIELLOŃSKA, 109, KIELCE, 25-734, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie