KRS 0000172184
NIP5891799354
REGON19295550800000
NazwaECO CAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECO CAR ENERGY
Data rejestracji 05 wrz 2003 (21 lat temu) 05 wrz 2003
Data usunięcia 27 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁÓWNY DWORZEC, 3, LIDZBARK, 13-230, LIDZBARK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5891799354
data rejestracji 01 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2003-09-05
2004-10-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
19055594000000
JAROSŁAW BENEDYKT BRZÓSKA
Wspólnik
2004-10-29
2008-06-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
JUSTYNA MONIKA GRAU BRZÓSKA
Wspólnik
2008-06-17
2009-06-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-06-04
2022-06-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
51952679500000
RYSZARD STOPIEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2004-08-18
BOGDAN BOSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2004-06-23
IRENA ZAWADZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2004-08-18
MACIEJ ŁAWRYNIUK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2004-08-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
BOGDAN BOSZ
PREZES
2004-06-23
2004-08-18
ANNA WOŁKOŃSKA
PREZES
2004-08-18
2004-10-29
JAROSŁAW BENEDYKT BRZÓSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-29
2009-01-14
JUSTYNA MONIKA GRAU BRZÓSKA
PREZES
2008-06-17
2022-06-27
2003-09-05
2009-06-04
"EKO-TANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-05
2009-06-04
KOŚCIERSKA, 11, ŻUKOWO, 83-330, ŻUKOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie