KRS 0000076194
NIP5891028154
REGON19102380800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ALDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ALDOM"
Data rejestracji 07 sty 2002 (23 lata temu) 07 sty 2002
Data usunięcia 27 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, ŻUKOWO, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#203 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #361 PRODUKCJA MEBLI #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARYJAROSŁAW SUCHODOLSKI
Wspólnik
2002-01-07
2018-11-27
26 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
BOGDAN BOSZ
Wspólnik
2002-01-07
2002-05-11
26 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
RYSZARD ZBIGNIEW STOPIEŃSKI
Wspólnik
2002-01-07
2002-05-11
26 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
IRENA ZAWADZKA
Wspólnik
2002-01-07
2002-05-11
26 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
PIOTR FRANKOWSKI
Wspólnik
2002-05-11
2018-11-27
26 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
RENATA PETA
Wspólnik
2002-05-11
2018-11-27
26 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
MIECZYSŁAW TOMCZAK
Wspólnik
2002-05-11
2018-11-27
26 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
BOGDAN BOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2002-05-11
RYSZARD ZBIGNIEW STOPIEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2002-05-11
IRENA ZAWADZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2002-05-11
MIECZYSŁAW TOMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2018-11-27
RENATA PETA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2017-03-29
PIOTR FRANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2018-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
JAROSŁAW SUCHODOLSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-01-07
2002-05-11
KAZIMIERZ PIETRUSZYŃSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-01-07
2002-05-11
KAZIMIERZ PIETRUSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-05-11
2015-04-21
2002-01-07
2014-06-25
ARMII KRAJOWEJ, 1, ŻUKOWO, 83-330, ŻUKOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie