KRS 0000172032
NIP5260021450
REGON01555354600000
NazwaMAŁECKI PLUTA DORYWALSKI WIEGNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMAŁECKI PLUTA DORYWALSKI WIEGNER
Data rejestracji 10 wrz 2003 (21 lat temu) 10 wrz 2003
Data usunięcia 16 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŚWIĘTOJERSKA, 5/7, WARSZAWA, 00-236, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5260021450
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
85191010482204990036380005
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
69191010482204990036380002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAJAN KAROL WIEGNER
Beneficjent
KRZYSZTOF ANTONI DORYWALSKI
Beneficjent
DARIUSZ MAREK PLUTA
Beneficjent
JAN KAROL WIEGNER
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
ROBERT WIESŁAW MAŁECKI
Beneficjent
MONARD D'HULST ADVOCATENVENNOTSCHAP
Wspólnik
2003-09-10
2014-10-01
JOANNA REGINA KARNIOL
Wspólnik
2003-09-10
2016-02-17
ROBERT WIESŁAW MAŁECKI
Wspólnik
2003-09-10
2023-01-16
DARIUSZ MAREK PLUTA
Wspólnik
2006-09-27
2023-01-16
KRZYSZTOF ANTONI DORYWALSKI
Wspólnik
2006-09-27
2023-01-16
Wspólnik
2014-10-01
2020-03-05
01544572700000
JAN KAROL WIEGNER
Wspólnik
2016-08-11
2023-01-16
ANNA PRZYBYŁA
Wspólnik
2020-03-05
2023-01-16
JAN KAROL WIEGNER
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KRZYSZTOF ANTONI DORYWALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ MAREK PLUTA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ROBERT WIESŁAW MAŁECKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
KRZYSZTOF ANTONI DORYWALSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-09-27
2023-01-16
JAN KAROL WIEGNER
Członek Organu Reprezentacji
2016-08-11
2023-01-16
JOANNA REGINA KARNIOL
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-10
2016-03-24
ROBERT WIESŁAW MAŁECKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-10
2023-01-16
DARIUSZ MAREK PLUTA
Członek Organu Reprezentacji
2006-09-27
2023-01-16
2003-09-10
2016-02-17
KARNIOL MAŁECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-02-17
2020-04-29
MAŁECKI PLUTA DORYWALSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-04-29
2020-05-08
MAŁECKI PLUTA DORYWALSKI WIEGER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie