KRS 0000073352
NIP5262670052
REGON01514961500000
NazwaSTOWARZYSZENIE INTERNATIONAL WOMEN'S GROUP W WARSZAWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERNATIONAL WOMEN'S GROUP W WARSZAWIE
Data rejestracji 12 kwi 2002 (22 lata temu) 12 kwi 2002
Data usunięcia 31 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SOBIESKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-957, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPATTY CHOU
Członek Organu Nadzoru
2005-10-19
2007-11-19
EWA ANTONIN ŚWIDERSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2004-01-07
DHIRAJ SINHA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2004-01-07
SYLWIA DUNN
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2007-11-19
HILARY ROSS
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2005-01-28
ELENA HARLEMAN
Członek Organu Nadzoru
2004-12-16
2007-11-19
YUKO TERADA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-28
2005-10-19
JULIA HUANG
Członek Organu Nadzoru
2005-10-19
2007-11-19
MAŁGORZATA ALEKSANDRA JURCZYŃSKA CHU
Członek Organu Nadzoru
2005-10-19
2007-11-19
GRETCHEN WIECKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-19
2009-07-22
GILLIAN MARGARET FRY
Likwidator
2010-03-17
2010-08-31
THERESE ALFRED ASMAR
Likwidator
2010-03-17
2010-08-31
BELLA KATHLEEN BARTZ
Likwidator
2010-03-17
2010-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, PRAWO SKŁADANIA WIĄŻĄCYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU STOWARZYSZENIA PRZYSŁUGUJE TEMU JEDNEMU CZŁONKOWI.
ELIZABETH LADAK URBAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-09
2006-12-12
SRI INDRAJATI FIEDLER
PREZES ZARZĄDU
2004-09-21
2005-10-19
DATIN MARYAM DAUD
PREZES ZARZĄDU
2005-10-19
2006-12-12
MAUREEN ANNE SZULEJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-27
2004-01-07
MAUREEN ANNE SZULEJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-07
2004-09-21
CLAUDE BARBEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-27
2004-01-07
MARY ANN VANHEDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-27
2004-01-07
PAMELA LEMENAGER
PREZES ZARZĄDU
2002-09-27
2004-01-07
ELIZABETH LADAK URBAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-19
2006-12-12
ELIZABETH LADAK URBAN
PREZES ZARZĄDU
2006-12-12
2007-11-19
2002-04-12
2010-03-17
STOWARZYSZENIE INTERNATIONAL WOMEN'S GROUP W WARSZAWIE`
2002-04-12
2009-07-22
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie