KRS 0000171589
NIP5482383018
REGON07287486900000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU SPORTÓW ZIMOWYCH
Krótka nazwaROZWOJU SPORTÓW ZIMOWYCH
Data rejestracji 29 sie 2003 (21 lat temu) 29 sie 2003
Data usunięcia 31 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres BRZOZOWA, 5, WISŁA, 43-460, WISŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #45 BUDOWNICTWO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOARTUR ŚWIERK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-02
2004-06-02
EWELINA TERESA KOCYŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-02
2004-12-15
TOMASZ NAWROCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-02
2007-10-26
PAWEŁ KUBASIK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-15
2007-10-26
MICHAŁ JAKUBIEC
Członek Organu Nadzoru
2007-10-26
2011-09-06
ANNA PILCH
Członek Organu Nadzoru
2007-10-26
2019-01-31
JÓZEF SZTURC
Członek Organu Nadzoru
2007-10-26
2019-01-31
JAN KNOPPEK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-02
2007-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GUSTAW PILCH
PREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2019-01-31
ARTUR NANIJANYAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-29
2004-12-15
ADAM JURASZ
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-12-15
2007-10-26
MAREK PARMA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2019-01-31
2003-08-29
2019-01-31
FUNDACJA
2003-08-29
2019-01-31
FUNDACJA ROZWOJU SPORTÓW ZIMOWYCH
2003-08-29
2019-01-31
BRZOZOWA, 5, WISŁA, 43-460, WISŁA, POLSKA
2003-08-29
2019-01-31
6330 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2003-08-29
2019-01-31
804 - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA
2003-08-29
2019-01-31
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2004-03-02
2019-01-31
17 - WŁÓKIENNICTWO
2004-03-02
2019-01-31
5010 - SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2004-03-02
2019-01-31
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2004-03-02
2019-01-31
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2004-03-02
2019-01-31
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2004-03-02
2019-01-31
7110Z - WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
2004-03-02
2019-01-31
72 - INFORMATYKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie