KRS 0000006703
REGON07052975000000
Nazwa"KAMIZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAMIZA
Data rejestracji 09 kwi 2001 (23 lata temu) 09 kwi 2001
Data usunięcia 06 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYZWOLENIA, 22, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #8514 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMRYSZARD SYTA
Wspólnik
2001-04-09
2001-04-24
50 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)
STANISŁAW EUGENIUSZ MANIECKI
Wspólnik
2001-04-24
2005-02-23
25 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH 00/100)
JOANNA OSKWAREK MANIECKA
Wspólnik
2001-04-24
2005-02-23
25 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH 00/100)
BARBARA MUCHOVA
Wspólnik
2005-02-23
2013-11-21
225 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 22.500,00 ZŁ
GUSTAW PILCH
Wspólnik
2005-02-23
2013-11-21
225 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 22.500,00 ZŁ
JAROSLAV PRCHLIK
Wspólnik
2013-11-21
2016-07-06
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RYSZARD SYTA
PREZES ZARZĄDU
2001-04-09
2001-04-24
JOANNA OSKWAREK MANIECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-24
2005-02-23
GUSTAW PILCH
PREZES ZARZĄDU
2005-02-23
2013-11-21
BARBARA MUCHOVA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-23
2013-11-21
JAROSLAV PRCHLIK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-21
2016-07-06
STANISŁAW EUGENIUSZ MANIECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-24
2005-02-23
2001-04-09
2001-04-24
"JOPEX - POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-09
2001-04-24
CIĘŻAROWA, 13, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie