KRS 0000170993
NIP5262716699
REGON01554029400000
NazwaEKOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKOIL
Data rejestracji 22 sie 2003 (21 lat temu) 22 sie 2003
Data usunięcia 20 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GROCHOWA, 2A, BIAŁYSTOK, 15-423, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262716699
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIVIKTOR NOT
Beneficjent
1957-07-01
VIKTOR ALKAEV
Beneficjent
1949-04-28
ANDREY GOLOVNEV
reprezentant
MAXYM BORYSENKO
Wspólnik
2003-08-22
2007-03-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
DARIUSZ MUNIO
Wspólnik
2003-08-22
2005-05-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ANDRIY PYASETSKY
Wspólnik
2005-05-24
2007-03-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH
TISLAND CAPITAL CORP.
Wspólnik
2007-03-29
2017-03-31
15.100 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.550.000 (SIEDEM MILIONÓW PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
FINERA S.A.
Wspólnik
2017-03-31
2020-11-20
18.000 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000.000 (DZIEWIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH
DARIUSZ MUNIO
Prokurent
2003-10-13
2007-03-29
SAMOISTNA
ANDREY GOLOVNEV
Prokurent
2015-03-03
2019-06-25
PROKURA SAMOISTNA
ANDREY GOLOVNEV
Likwidator
2019-06-26
2020-11-20
VIKTOR NOT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
VIKTOR ALKAEV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
VIKTOR ZOTKIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-30
2008-06-06
ANDRIY PYASETSKY
PREZES ZARZĄDU
2003-08-22
2003-10-13
MAXYM BORYSENKO
PREZES ZARZĄDU
2003-10-13
2007-03-29
PIOTR TOMASZ TRUSZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-29
2008-04-14
OLGA GOGOLIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-06
2013-02-14
VITALY BELENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-18
2015-02-27
OLGA GENNADIEVNA GOGOLIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-27
2019-06-25
ANDREY GOLOVNEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-25
2019-06-26
2003-08-22
2019-06-26
EKOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-22
2004-03-01
AL. JEROZOLIMSKIE, 123, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
2004-03-01
2007-05-11
PODBORSKA, 13, WARSZAWA, 02-221, WARSZAWA, POLSKA
2007-05-11
2010-07-01
ZAKROCZYMSKA, 13, WARSZAWA, 00-225, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie