KRS 0000164083
NIP5222566124
REGON01639703100000
Nazwa"D & N LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaD & N LOGISTYKA
Data rejestracji 06 cze 2003 (21 lat temu) 06 cze 2003
Data usunięcia 30 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONOPACKA, 21, WARSZAWA, 03-428, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 130000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJDWT INTERNATIONAL AG
Wspólnik
2004-06-30
2010-11-03
260 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ JACEK GODLEWSKI
Wspólnik
2010-11-03
2011-05-20
259 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 129500 ZŁ
MARCIN STEFAN KUNISZ
Wspólnik
2011-05-20
2021-08-30
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130000 ZŁ
STANLEY ALEKSANDER ROKICKI
Wspólnik
2003-06-06
2004-06-30
260 (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000 (STO TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
NERUS ILJA MICHAILOVIC
Wspólnik
2004-06-30
2007-07-26
131 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.500,-PLN
PIOTR TOMASZ TRUSZKOWSKI
Prokurent
2006-02-03
2008-06-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
AŁŁA ŁAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-06
2004-06-30
PIOTR TOMASZ TRUSZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-06
2004-06-30
VLADIMIR GONTCHAR
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2007-07-26
PIOTR OLGIERD HANYGA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-26
2010-11-03
MARCIN STEFAN KUNISZ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-20
2013-06-19
BARTŁOMIEJ JACEK GODLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-03
2011-05-20
2003-06-06
2005-08-29
"E & D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-06
2003-11-03
ZAGŁOBY, 21, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
2003-11-03
2005-08-29
TRĘBACKA, 3, WARSZAWA, 00-074, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-29
2010-11-23
PRZEMYSŁOWA, 3, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 05-100, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, POLSKA
2010-11-23
2011-05-20
PŁOŃSKA, 6, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie