KRS 0000169746
NazwaSTOWARZYSZENIE "ZIELONY POMOST" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZIELONY POMOST
Data rejestracji 06 sie 2003 (21 lat temu) 06 sie 2003
Data usunięcia 01 cze 2006 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 297 A, WOLA RZĘDZIŃSKA, 33-150, WOLA RZĘDZIŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6420E RADIODYFUZJA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMRENATA MAGDALENA SZMUCER
Likwidator
2005-12-12
2006-06-01
STANISŁAW NOWAK
Likwidator
2005-12-12
2006-06-01
MARTA MAŁGORZATA KAPUSTKA
Likwidator
2005-12-12
2006-06-01
KRZYSZTOF JURCZAK
Likwidator
2005-12-12
2006-06-01
SŁAWOMIR CHODAŃ
Likwidator
2005-12-12
2006-06-01
KATARZYNA ZAUCHA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2006-06-01
JAROSŁAW SZTORC
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2006-06-01
KAZIMIERZ BOROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2006-06-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, WYDAWANIA FUNDUSZY, NABYWANIA, ZBYWANIA ORAZ OBCIĄŻANIA MAJĄTKU W IMIENIU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA "ZIELONY POMOST" UPOWAŻNIENI SĄ DWA CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
STANISŁAW NOWAK
PREZES
2003-08-06
2005-12-12
SŁAWOMIR CHODAŃ
WICEPREZES
2003-08-06
2005-12-12
KRZYSZTOF JURCZAK
SEKRETARZ
2003-08-06
2005-12-12
ROMAN FALISZEK
SKARBNIK
2003-08-06
2005-12-12
RENATA MAGDALENA SZMUCER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-06
2005-12-12
MARTA MAŁGORZATA KAPUSTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-06
2005-12-12
2003-08-06
2005-12-12
STOWARZYSZENIE "ZIELONY POMOST"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie