KRS 0000169371
NIP9451988136
REGON35671989900000
NazwaRAIL AND DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRAIL AND DRIVE
Data rejestracji 06 sie 2003 (21 lat temu) 06 sie 2003
Data usunięcia 28 sie 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 248, MNIKÓW, 32-084, MORAWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #55 HOTELE I RESTAURACJE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAWOJCIECH MARCIN MIZERSKI
Wspólnik
2003-08-06
2014-08-28
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,-ZŁ
KATARZYNA AGNIESZKA LECH
Prokurent
2003-08-06
2005-05-23
SAMOISTNA
WOJCIECH MARCIN MIZERSKI
Likwidator
2013-11-28
2014-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA
WOJCIECH MARCIN MIZERSKI
PREZES
2003-08-06
2003-12-16
MAGDALENA AGNIESZKA MIZERSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-16
2006-01-30
WOJCIECH MARCIN MIZERSKI
PREZES
2006-01-30
2013-11-28
2003-08-06
2013-11-28
RAIL AND DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-06
2003-12-16
JASNOGÓRSKA, 23, KRAKÓW, 31-358, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie