KRS 0000118792
NIP5130009663
REGON35652840300000
NazwaSENSOR EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSENSOR EXPORT
Data rejestracji 25 cze 2002 (22 lata temu) 25 cze 2002
Data usunięcia 28 sie 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZEMIEŚLNICZA, 4A, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #333 PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWOJCIECH MARCIN MIZERSKI
Likwidator
2013-09-25
2014-08-28
JACEK PAWEŁ KOLANOWSKI
Wspólnik
2002-06-25
2002-12-13
100 UDZIAŁÓW - 500,00PLN KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 50.000,00 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
MACIEJ JACEK KIERES
Wspólnik
2002-12-13
2006-01-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MAGDALENA AGNIESZKA KRÓL
Wspólnik
2006-01-19
2007-03-28
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY
SŁAWOMIR TOMASZ PĘCAK
Wspólnik
2007-03-28
2007-12-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ)
WOJCIECH MARCIN MIZERSKI
Wspólnik
2007-12-10
2014-08-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ARKADIUSZ SŁAWOMIR NIEDŹWIEDŹ
Prokurent
2003-05-26
2005-02-25
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK PAWEŁ KOLANOWSKI
PREZES
2002-06-25
2002-12-13
MACIEJ JACEK KIERES
PREZES
2002-12-13
2006-01-19
MAGDALENA AGNIESZKA KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2006-01-19
2007-03-28
SŁAWOMIR TOMASZ PĘCAK
PREZES
2007-03-28
2007-12-10
KRZYSZTOF CHMIELOWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-10
2010-02-09
WOJCIECH MARCIN MIZERSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-09
2013-09-25
2002-06-25
2013-09-25
SENSOR EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-25
2005-02-25
KRAKOWSKA, 294, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie