KRS 0000168317
NIP6470506929
REGON00034334900000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GODÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GODÓW
Data rejestracji 21 lip 2003 (21 lat temu) 21 lip 2003
Data usunięcia 12 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 1 MAJA, 122, GODÓW, 44-340, GODÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIEDWARD CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2004-08-31
PAWEŁ GRZONKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2013-05-20
ALINA AGNIESZKA NIEMIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2004-08-31
EUGENIA ZYTA WALA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2008-08-04
TERESA ELŻBIETA TATARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2004-08-31
LEONARD STOKOWY
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2013-05-20
ALINA JADWIGA POTYSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2008-08-04
EUGENIA ANIELA STABLA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2017-12-12
ADRIAN MICHAŁ NEUGEBAUER
Członek Organu Nadzoru
2008-08-04
2017-12-12
HERBERT ANTONI SZAJTHAUER
Członek Organu Nadzoru
2008-08-04
2013-05-20
EDWARD ADAM ŻURKOWSKI
Likwidator
2014-05-28
2017-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
LEONARD STOKOWY
PREZES ZARZĄDU
2003-07-21
2004-08-31
ANNA GERTRUDA FERENC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-21
2004-11-19
ANNA GERTRUDA FERENC
PREZES ZARZĄDU
2004-11-19
2013-05-20
ALINA JADWIGA POTYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-04
2013-05-20
ANDRZEJ WŁADYSŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-20
2014-05-28
ALINA KUBICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-20
2014-05-28
MARIA SERWOTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-31
2008-08-04
2003-07-21
2014-05-28
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GODÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie