KRS 0000030129
NIP6472268693
REGON27768812500000
NazwaSTOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYCHOWANKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
Data rejestracji 10 sie 2001 (23 lata temu) 10 sie 2001
Data usunięcia 22 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SZKOLNA, 1, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6472268693
data rejestracji 01 kwi 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #8010B SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE #8021Z SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE #8022D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE) #8022E POZOSTAŁE ŚREDNIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8022A SZKOŁY ZASADNICZE #8022B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEJERZY KOWOL
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2020-01-22
TERESA KOZIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2020-01-22
WACŁAW MANDRYSZ
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2020-01-22
ANNA MARIA BRACHMAŃSKA UHEREK
Likwidator
2019-05-23
2020-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA I AKTY PRAWNE STOWARZYSZENIA PODPISUJE PREZES LUB UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE I FINANSOWE W IMIENIU STOWARZYSZENIA PODEJMUJE PREZES I UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU.
ANNA BRACHMAŃSKA UHEREK
CZŁONEK
2007-09-25
2015-03-04
JAN DZIERŻAWA
CZŁONEK
2007-09-25
2019-05-23
JANINA OZIMINA
CZŁONEK
2007-09-25
2019-05-23
JAN LATOCHA
CZŁONEK
2007-09-25
2015-03-04
EUGENIUSZ JANKOWIAK
CZŁONEK
2007-09-25
2018-03-01
PAWEŁ GRZONKA
CZŁONEK
2007-09-25
2019-05-23
JANINA RUREK
PREZES STOWARZYSZENIA
2007-09-25
2015-03-04
JANINA RUREK
CZŁONEK
2015-03-04
2018-03-01
ANNA BRACHMAŃSKA UHEREK
PREZES
2015-03-04
2019-05-23
KAZIMIERZ KŁOSOK
WICEPREZES STOWARZYSZENIA
2007-09-25
2019-05-23
2001-08-10
2019-05-23
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie