KRS 0000168236
REGON43266371400000
Nazwa"SZEROKA 28" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSZEROKA 28
Data rejestracji 18 lip 2003 (21 lat temu) 18 lip 2003
Data usunięcia 27 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 41, LUBLIN, 20-076, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#H HOTELE I RESTAURACJE #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMIJOLANTA ANNA CZERNIEC
Prokurent
2004-05-31
2004-11-19
SAMOISTNA
MAREK DARIUSZ BARAN
Prokurent
2005-09-22
2019-06-27
SAMOISTNA
DARIUSZ MAREK BARAN
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2004-11-19
ANNA DUNIN DUDKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2004-11-19
PIOTR JAN PLESKACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2004-11-19
DARIUSZ MAREK BARAN
Wspólnik
2003-07-18
2019-06-27
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000 ZŁ
BEATA KATARZYNA PLESKACZYŃSKA
Wspólnik
2003-07-18
2004-11-19
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24000 ZŁ
MAREK DARIUSZ BARAN
Wspólnik
2005-09-22
2019-06-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ MAREK BARAN
PREZES ZARZĄDU
2004-11-19
2019-06-27
DANIEL ANDRZEJ ŁOŃSKI
WICEPREZES
2005-09-22
2019-06-27
BEATA KATARZYNA PLESKACZYŃSKA
PREZES
2003-07-18
2004-11-19
2003-07-18
2004-05-31
ŁĘCZYŃSKA, 53, LUBLIN, 20-313, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie