KRS 0000166538
REGON01312545000000
NazwaTOPOL I NEW HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaTOPOL I NEW HOUSE
Data rejestracji 08 lip 2003 (21 lat temu) 08 lip 2003
Data usunięcia 02 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL.KATOWICKA, 265, URZUT, 05-831, MŁOCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAELŻBIETA SZABOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2003-10-02
JOANNA AGNIESZKA PECHT
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2003-10-02
JOANNA KAMILA PECHT
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2003-10-02
SYLWIA RYTKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2003-10-02
ŁUKASZ PECHT
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2003-10-02
PAWEŁ RYTKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2003-10-02
TOMASZ HENRYK SADOWSKI
Powiernik
2003-07-11
2003-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ RYSZARD PECHT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-08
2003-10-02
IRENEUSZ MACIEJ SZABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-08
2003-10-02
2003-07-08
2003-07-11
TOPOL I NEW HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie