KRS 0000165511
NIP7542750853
REGON53241015700000
NazwaVADIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVADIUS
Data rejestracji 08 lip 2003 (21 lat temu) 08 lip 2003
Data usunięcia 26 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROMIEJSKA, 10, OPOLE, 45-025, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKWspólnik
2003-07-08
2012-08-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
53237584000000
Wspólnik
2003-07-08
2012-08-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
53237583400000
Wspólnik
2012-08-16
2015-04-30
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00 ZŁ
16037836100000
Wspólnik
2015-04-30
2016-05-05
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500,00 ZŁ
53237584000000
TADEUSZ TULISZEWSKI
Wspólnik
2016-05-05
2018-07-19
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00 ZŁ
Wspólnik
2018-07-19
2019-09-26
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500,00 ZŁ
53237584000000
PIOTR JÓZEF WOŁĄSEWICZ
Prokurent
2003-07-08
2012-08-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ ORAZ PODEJMUJE DECYZJE SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PROKURENT O ILE ZOSTANIE MU UDZIELONA PROKURA SAMOISTNA.
WALDEMAR ROBERT KOS
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2012-08-16
PIOTR JÓZEF WOŁĄSEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-08-16
2016-05-05
TADEUSZ TULISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-05
2017-03-28
2003-07-08
2007-05-09
KAMIENNA, 5, OPOLE, 45-046, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie