KRS 0000043831
NIP7542698383
REGON53221264100000
NazwaZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH "INFRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH "INFRA"
Data rejestracji 13 wrz 2001 (23 lata temu) 13 wrz 2001
Data usunięcia 10 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁOGOWSKA, 35, OPOLE, 45-315, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7542698383
data rejestracji 13 wrz 2001
status Czynny
98109016490000000119075478
SANPL 3 Oddział w Opolu
ul. Ozimska 6 45-057 Opole POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOHENRYK ANTONI FRANECKI
Wspólnik
2001-09-13
2014-07-10
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 38.850,00 ZŁ
ANNA FRANECKA
Wspólnik
2001-09-13
2014-07-10
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 37.050,00 ZŁ
TERESA MARIA PIETRANIK
Wspólnik
2001-09-13
2014-07-10
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 37.050,00 ZŁ
STANISŁAW SPYRKA
Wspólnik
2001-09-13
2014-07-10
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 37.050,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
HENRYK ANTONI FRANECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2014-07-10
ANNA FRANECKA
WECEPREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2006-06-23
TERESA MARIA PIETRANIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2006-06-23
STANISŁAW SPYRKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2006-06-23
2001-09-13
2010-08-27
KATOWICKA, 35, OPOLE, 45-061, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie