KRS 0000164994
NazwaPOLVIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLVIVA
Data rejestracji 18 cze 2003 (21 lat temu) 18 cze 2003
Data usunięcia 18 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZYMOWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7440Z REKLAMA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGOPIOTR KRZYSZTOF PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-14
2010-10-18
CAMERON MARSHALL
Członek Organu Nadzoru
2005-09-23
2010-10-18
MARK LOUGHRAN
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2005-09-23
PIOTR PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2004-02-06
MARIUSZ FRYDRYCH
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2010-10-18
MARCIN RAFAŁ LIS
Członek Organu Nadzoru
2004-02-06
2007-09-14
Wspólnik
2003-06-18
2010-10-18
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 2.400; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 1.200.000 PLN
63034412800000
MARCIN LIS
Likwidator
2007-09-14
2010-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZAWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK BARLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-18
2004-02-06
PIOTR KRZYSZTOF PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2007-09-14
2003-06-18
2007-09-14
POLVIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-18
2006-12-14
ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie