KRS 0000164871
NIP5832504311
REGON19150284500000
NazwaALTRO INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALTRO INSTALACJE
Data rejestracji 18 cze 2003 (21 lat temu) 18 cze 2003
Data usunięcia 06 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻAGLOWA, 2, GDAŃSK, 80-560, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49400,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MK@ALTROINSTALACJE.PL
Dane podatkowe
NIP 5832504311
data rejestracji 01 sty 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHZDZISŁAW JÓZEF STUDZIENIECKI
Beneficjent
ANDRZEJ MARYNOWSKI
reprezentant
ZDZISŁAW JÓZEF STUDZIENIECKI
Wspólnik
2003-06-18
2023-04-06
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ MARYNOWSKI
Wspólnik
2003-06-18
2023-04-06
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-07-26
2010-11-15
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.800,00 ZŁOTYCH
00285079000000
ANDRZEJ MICHAŁ ŻÓŁĆ
Wspólnik
2010-11-15
2013-09-03
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.600,00 PLN
MARIAN FELIKS KŁOS
Wspólnik
2013-09-03
2023-04-06
9 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.700,00 ZŁOTYCH
TOMASZ WŁADYSŁAW TANDECK
Wspólnik
2013-09-03
2023-04-06
9 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.700,00 ZŁOTYCH
MARIAN FELIKS KŁOS
Likwidator
2021-02-25
2023-04-06
ZDZISŁAW JÓZEF STUDZIENIECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZDZISŁAW JÓZEF STUDZIENIECKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2003-06-18
2013-09-03
MARIAN FELIKS KŁOS
PREZES ZARZĄDU
2013-09-03
2021-02-25
ANDRZEJ MARYNOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-03
2021-02-25
2022
2022-01-01
2022-12-27
2023-03-27
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 117 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 117 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -117 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 0 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Zapasy | 0 |
2003-06-18
2007-07-26
ALTRO SHIPPING CO. LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-26
2013-09-03
ALKOR SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-03
2021-02-25
ALTRO INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-18
2013-09-03
DOKI, 1, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie