KRS 0000164650
NIP6440013205
REGON00356133100000
NazwaINTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERGEO
Data rejestracji 12 cze 2003 (21 lat temu) 12 cze 2003
Data usunięcia 14 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 7, MYSŁOWICE, 41-404, MYSŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.IZABELA ANNA HABRAM
Wspólnik
2004-12-21
2017-12-14
12 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-07-05
2013-12-09
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZL
14664610500000
MARTA EUGENIA RUDZIŃSKA
Wspólnik
2013-12-09
2017-12-14
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35000,00 ZŁ
STANISŁAW ROMAN ĆMIEL
Wspólnik
2003-06-12
2013-07-05
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ.
RAFAŁ KOWALCZYK
Wspólnik
2003-06-12
2013-07-05
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
SEBASTIAN WITKOWSKI
Wspólnik
2003-06-12
2013-07-05
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000,00 ZŁ
JACEK RÓŻKOWSKI
Wspólnik
2003-06-12
2013-07-05
10 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JARSŁAW WITKOWSKI
Wspólnik
2003-06-12
2008-05-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000ZŁ
MARCIN FRANCISZEK SKŁADOWSKI
Prokurent
2013-07-05
2013-12-09
USTANOWIONY PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI SAMOISTNIE PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
IZABELA ŻACZEK
Prokurent
2013-12-09
2017-12-14
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN SKŁADOWSKI
Likwidator
2016-08-29
2017-12-14
MARTA SKŁADOWSKA
Likwidator
2016-08-29
2017-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ JAROSŁAW WITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-12
2008-05-21
STANISŁAW ROMAN ĆMIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-12
2013-07-05
MARCIN FRANCISZEK SKŁADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-28
2016-08-29
MARTA EUGENIA RUDZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-28
2016-06-09
MARTA EUGENIA RUDZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-09
2016-08-29
MARTA SKŁADOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-06-09
2016-08-29
WIESŁAWA URSZULA KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-12
2013-07-05
SYLWESTER MIECZYSŁAW SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-21
2013-07-05
PRZEMYSŁAW GRUSZEWICZ
PREZES
2013-07-05
2015-07-28
PRZEMYSŁAW GRUSZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-28
2016-06-09
2003-06-12
2013-07-05
ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY "INTERGEO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-05
2015-09-15
ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY INTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-15
2016-08-29
INTERGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-12
2013-07-05
LWOWSKA, 2, SOSNOWIEC, 41-205, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie