KRS 0000152620
NIP8942749400
REGON93289647200000
Nazwa"SPALOVSKY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPALOVSKY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
Data rejestracji 26 lut 2003 (22 lata temu) 26 lut 2003
Data usunięcia 27 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 7, MYSŁOWICE, 41-404, MYSŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWSPALOVSKY A.S.
Wspólnik
2003-02-26
2024-06-27
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 ZŁ. (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ADAM ZAJAC
Likwidator
2010-07-29
2024-06-27
ANTONIN SPALOVSKY
Członek Organu Nadzoru
2003-02-26
2004-07-06
JOSEF BURIAN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-26
2004-07-06
MICHAL PLACHY
Członek Organu Nadzoru
2003-02-26
2004-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
WŁODZIMIERZ WITOLD BARTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-26
2004-03-29
ADAM ZAJAC
PREZES ZARZĄDU
2004-03-29
2010-07-29
2003-02-26
2010-07-29
"SPALOVSKY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-26
2004-09-20
STRZEGOMSKA, 55, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie