KRS 0000163126
REGON00039807200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 30 maj 2003 (21 lat temu) 30 maj 2003
Data usunięcia 10 sie 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres EMILII PLATER, 4, SULĘCIN, 69-200, SULĘCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5121 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #1581A PRODUKCJA PIECZYWAEDWARD EJCHART
Likwidator
2003-09-26
2004-08-10
ZDZISŁAW TYBURCZY
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2003-09-26
RYSZARD CZEKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2003-09-26
ALICJA SZYFER
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2003-09-26
KAZIMIERZ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2004-08-10
ARTUR WACŁAW LEŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2004-08-10
EDWARD EJCHART
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2003-09-26
ANDRZEJ SNACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2004-08-10
SABINA LEKKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2003-09-26
RYSZARD STANISŁAW BOGDANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2003-09-26
MARIAN CZUŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2003-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
KAZIMIERZ KAMIŃSKI
PREZES
2003-05-30
2003-09-26
REGINA JĘDRO
WICEPREZES
2003-05-30
2003-09-26
ARTUR WACŁAW LEŚNIEWSKI
CZŁONEK
2003-05-30
2003-09-26
2003-05-30
2003-09-26
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie