KRS 0000106438
NIP5960004608
REGON00104464300000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW
Data rejestracji 30 kwi 2002 (22 lata temu) 30 kwi 2002
Data usunięcia 08 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MIROSŁAWA DUDKA, 2, SULĘCIN, 69-200, SULĘCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKKATARZYNA HASS
Likwidator
2010-04-15
2011-02-08
JAN ZBIGNIEW TCHÓROWSKI
Likwidator
2010-04-15
2011-02-08
EDWARD KOBLENC
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2003-06-13
MARIAN CZUŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2003-06-13
BRONISŁAW SOBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2006-10-02
EMILIA CZUBA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2011-02-08
CZESŁAW GROTEK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2002-09-17
JANINA SIWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2011-02-08
ZOFIA BŁAUCIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2002-09-17
TERESA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2002-09-17
HELENA STAATS
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2011-02-08
MAGDALENA DUDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2006-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁDZIELNIĘ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD PISEMNIE DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
KATARZYNA HASS
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2002-04-30
2010-04-15
JAN ZBIGNIEW TCHÓROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2002-04-30
2010-04-15
2002-04-30
2010-04-15
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie