KRS 0000162914
NIP7740006256
REGON61018013900000
Nazwa"FAMILY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFAMILY
Data rejestracji 28 maj 2003 (21 lat temu) 28 maj 2003
Data usunięcia 30 mar 2022 30 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 3B, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7740006256
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANETINH NGUYEN VAN
Wspólnik
2003-05-28
2018-05-24
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁOTYCH
TUAN CHU MANH
Wspólnik
2003-05-28
2004-01-29
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HAO NGO VAN
Wspólnik
2003-05-28
2004-01-29
35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
HAO NGO VAN
Wspólnik
2004-05-27
2007-12-04
42 (CZTERDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 (DWADZIEŚCIA JEDEN) TYSIĘCY ZŁOTYCH
TUAN CHU MANH
Wspólnik
2004-05-27
2007-12-04
62 (SZEŚĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DUC HAN TRUONG
Wspólnik
2013-01-17
2022-03-30
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁOTYCH
QUYNH LE VAN
Wspólnik
2018-05-24
2022-03-30
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000 ZŁ
TINH NGUYEN VAN
Prokurent
2013-10-31
2018-10-08
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
TINH NGUYEN VAN
PREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2013-01-17
TUAN CHU MANH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2005-10-24
HAO NGO VAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2013-01-17
DUC HAN TRUONG
PREZES ZARZĄDU
2013-01-17
2022-03-30
2003-05-28
2003-07-23
NADRZECZNA, 7C, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2003-07-23
2005-10-24
JANA PAWŁA II, 41A, WARSZAWA, 01-001, WARSZAWA, POLSKA
2005-10-24
2013-02-15
MAŁACHOWSKIEGO, 13A, PIASTÓW, 05-820, PIASTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie