KRS 0000152102
NIP9521945038
REGON01566466500000
NazwaPOLVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLVITA
Data rejestracji 24 lut 2003 (22 lata temu) 24 lut 2003
Data usunięcia 02 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 3B, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5530A RESTAURACJE #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHTHI DUNG NGUYEN -----
Wspólnik
2003-02-24
2004-05-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
VAN VINH PHUNG
Wspólnik
2003-11-27
2004-05-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
QUOC THANG NGUYEN
Wspólnik
2004-05-25
2005-08-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
PHUONG TAN BUI THI
Wspólnik
2004-05-25
2005-08-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
CONG HOAN NGUYEN
Wspólnik
2004-05-25
2005-08-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
HONG TUAN NGUYEN
Wspólnik
2005-08-18
2007-07-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
DINH PHUONG DUONG
Wspólnik
2007-07-27
2018-07-02
95 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 ZŁ
THI MAI DUNG CHU
Likwidator
2017-02-07
2018-07-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE
CONG HOAN NGUYEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-25
2005-08-18
PHUONG TAN BUI THI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-25
2005-08-18
QUOC THANG NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2004-05-25
2005-08-18
DOROTA AURELIA WIECHCIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-27
2008-07-31
THI TUYET LAN NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2008-07-31
2009-04-17
THI MAI DUNG CHU
PREZES ZARZĄDU
2009-04-17
2017-02-07
NGUYET PHAM THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-17
2017-02-07
THI GIENG VU
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-17
2017-02-07
VAN SON NGO
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-17
2010-07-22
THI DUNG NGUYEN -----
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-02-24
2004-05-25
2003-02-24
2005-08-18
"DAWN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-18
2017-02-07
POLVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-24
2003-11-27
SZAŃCOWA, 44, WARSZAWA, 01-458, WARSZAWA, POLSKA
2003-11-27
2004-02-18
ŁOPUSZAŃSKA, 117/123, WARSZAWA, 02-457, WARSZAWA, POLSKA
2004-02-18
2004-05-25
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 200, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-25
2005-08-18
MYDLARSKA, 17 H, WARSZAWA, 04-690, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-18
2009-04-17
NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie