KRS 0000162665
NIP5811810712
REGON19290416100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DEGEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DEGEST"
Data rejestracji 22 maj 2003 (21 lat temu) 22 maj 2003
Data usunięcia 25 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DRZYMAŁY, 15A, KWIDZYN, 82-500, KWIDZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAANNA MARIA ZIELIŃSKA
Prokurent
2015-11-26
2017-04-07
PROKURA SAMOISTNA
WIESŁAWA ZIELIŃSKA
Prokurent
2010-08-02
2017-04-07
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ ZIELIŃSKI
Prokurent
2015-02-12
2017-04-07
SAMOISTNA
HENRYK JERZY ZIELIŃSKI
Likwidator
2017-08-24
2018-07-25
WIESŁAWA JADWIGA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2009-07-31
MAREK PIOTR GAJKO
Członek Organu Nadzoru
2004-07-14
2006-08-25
DARIUSZ STANISŁAW ŁYKO
Członek Organu Nadzoru
2004-07-14
2009-07-31
KRZYSZTOF BOGDAN GROSSER
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2009-03-05
ZBIGNIEW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-05
2009-07-31
KRZYSZTOF BOGDAN GROSSER
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2004-07-14
ROMAN LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2004-07-14
HENRYK JERZY ZIELIŃSKI
Wspólnik
2003-05-22
2018-07-25
98 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4900 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HENRYK JERZY ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-22
2017-08-24
2003-05-22
2017-08-24
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DEGEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-22
2017-07-24
LOTNICZA, 1, KWIDZYN, 82-500, KWIDZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie