KRS 0000162441
NIP5861034718
REGON19044052700000
Nazwa"KUPIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKUPIEC
Data rejestracji 22 maj 2003 (21 lat temu) 22 maj 2003
Data usunięcia 24 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3-GO MAJA, 14A, GDYNIA, 81-354, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWBARBARA MARIA KOSECKA
Likwidator
2013-01-29
2013-10-24
DARIA ZDUŃCZYK
Likwidator
2013-01-29
2013-10-24
MAŁGORZATA KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2005-09-07
TERESA WORONIECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2005-09-07
ANDRZEJ JÓZEF SZOŁOMICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-07
2007-12-31
BARBARA MARIA KRAKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-07
2007-12-31
DARIA ZDUŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-07
2007-12-31
STANISŁAW KAZIMIERZ TAUBE
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2005-09-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
BARBARA MARIA KOSECKA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-22
2013-01-29
WALDEMAR TOMASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-22
2012-09-28
DARIA ZDUŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-28
2013-01-29
2003-05-22
2013-01-29
"KUPIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-22
2003-11-19
JANA Z KOLNA, 55, GDYNIA, 81-348, GDYNIA, POLSKA
2003-11-19
2004-06-23
ZGODA, 8, GDYNIA, 81-361, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie