KRS 0000161776
NIP9691171423
REGON27641052800000
Nazwa"CARBO-SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCARBO-SILESIA
Data rejestracji 15 maj 2003 (21 lat temu) 15 maj 2003
Data usunięcia 07 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 38 A, KNURÓW, 44-190, KNURÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATERESA MARIA WIATEREK MASARCZYK
Wspólnik
2003-05-15
2003-10-31
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 35.000,00 PLN
JOACHIM MASARCZYK
Wspólnik
2003-05-15
2003-10-31
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000,00 PLN
BOGDAN DZIEDZIC
Wspólnik
2003-10-31
2009-01-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000,00 PLN
SABINA JAŁOWIECKA
Wspólnik
2003-10-31
2009-01-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 PLN
MARCIN LIPOK
Wspólnik
2003-10-31
2009-01-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 PLN
MARCIN LIPOK
Prokurent
2003-10-31
2008-02-05
PROKURA SAMOISTNA
BOGDAN DZIEDZIC
Likwidator
2008-02-05
2009-01-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO
TERESA MARIA WIATEREK MASARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-05-15
2003-10-31
JOACHIM MASARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-15
2003-10-31
BOGDAN DZIEDZIC
PREZES ZARZĄDU
2003-10-31
2008-02-05
2003-05-15
2008-02-05
"CARBO-SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-15
2003-10-31
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 124 A, GIERAŁTOWICE, 44-186, GIERAŁTOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie