KRS 0000059202
NIP6272431266
REGON27749518800000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO AMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO AMB
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Data usunięcia 20 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSIEDLE KLIMZY, 11A, CHORZÓW, 41-516, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWANDRZEJ KŁUNDUK
Wspólnik
2001-11-05
2003-03-31
33 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 16.500,00 ZŁ
BOGDAN DZIEDZIC
Wspólnik
2001-11-05
2003-03-31
33 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 16.500,00 ZŁ
MARCIN JARECKI
Wspólnik
2001-11-05
2004-04-22
99 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 49.500,00 ZŁ
MAREK DZIADKOWIEC
Wspólnik
2004-04-22
2006-05-17
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ
BARBARA KOJS
Wspólnik
2004-04-22
2006-05-17
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ
MARCIN JARECKI
Wspólnik
2006-05-17
2017-09-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ KŁUNDUK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2003-03-31
MARCIN JARECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-31
2015-01-22
BOGDAN DZIEDZIC
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2003-03-31
MARCIN JARECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2003-03-31
2001-11-05
2003-03-31
KATOWICKA, 47, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie